2007-07-17: Prokura: Domin, Andrea, *27.05.1967, Ketzin-Falkenrehde; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist:: Petzold, Burkhard.
2007-11-06: Prokura: Föbker, Bengt, *01.02.1967, Potsdam; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2008-04-01: Prokura: Baustian, Gert, *24.01.1957, Kleinmachnow; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2011-10-25: Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde zum Handelsregister eingereicht.
2012-01-24: Gegenstand: Der Verlag, die Herausgabe, der Vertrieb und der Druck von Zeitungen, insbesondere der "Märkische Allgemeine", von Zeitschriften, Anzeigenblättern, Büchern und sonstigen Druckerzeugnissen aller Art, die Entwicklung und der Betrieb elektronischer Kommunikationsmittel aller Art, insbesondere zur Veranstaltung von Hörfunk und Fernsehen sowie publizistische Dienstleistungen jeglicher Art. Gegenstand des Unternehmens sind auch logistische Dienstleistungen inklusive der Vermittung und Durchführung von Postdienstleistungen. Soweit Postdienstleistungen lizenzpflichtig sind, ist die Voraussetzung für die Aufnahme der Tätigkeit die Erteilung einer Lizenz. Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.12.2011 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 3 (Gegenstand) und § 6 (Geschäftsführung und Vertretung). Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.12.2011 mit der Radio Hannover Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 50224), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 30.12.2011 zugestimmt hat.
2012-02-28: Geschäftsführer: Düffert, Thomas, *22.10.1967, Hannover; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: Fischer, Sven, *05.04.1972, Hannover; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2012-05-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Asmussen, Peter Jürgen; Geschäftsführer: Schimpf, Adrian, *27.07.1969, Hamburg; Geschäftsführer: Schmedtje, Claas, *07.05.1975, Peine. Nicht mehr Prokurist: Baustian, Gert.
2012-12-05: Nicht mehr Prokurist: Schiller, Detlef
2014-01-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Düffert, Thomas
2014-05-09: Prokura: 7.
Schrader, Benjamin, *15.01.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2015-02-02: Geschäftsführer: 6.
Schrader, Benjamin, *15.01.1979, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 7. Schrader, Benjamin
2015-03-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Fischer, Sven; Geschäftsführer: 7.
Zeimetz, Marc, *15.02.1972, Leipzig
2015-08-31: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Schlaak, Martin; Nicht mehr Prokurist: 5. Föbker, Bengt; 8.
Bennecke-Orlob, Julia, *28.07.1982, Hannover; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2015-12-10: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Schimpf, Adrian
2016-05-30: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Schmedtje, Claas
2021-09-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Schimpf, Adrian; Wohnort aktualisiert: Geschäftsführer: Schrader, Benjamin, *15.01.1979, Leipzig; Geschäftsführer: Mies, Jakob, *27.09.1977, Hannover
2021-09-30: Vorstand: Änderung zu Nr. 6: Geschäftsführer: Schrader, Benjamin, *15.01.1979, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 10: Geschäftsführer: Mies, Jakob; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-03-07: Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.02.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die HelloPotsdam GmbH mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 31584 P) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen