2006-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Karte, Hermann, Kaufmann, Brilon.
2014-05-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Klauke, Josef, Kaufmann, Meschede, *16.06.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Kneider, Jörg, Brilon, *10.06.1971, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Kneider, Hans, Brilon, *26.04.1949.
2016-08-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Kneider, Jörg, Brilon, *10.06.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Eroglu, Derya, Bestwig, *22.08.1987; Patzke, Martin Hans Albert, Brilon, *16.12.1965. Prokura erloschen: Kneider, Hans, Brilon, *26.04.1949. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krüger, Franz-Josef, Willebadessen, *05.11.1955.
2020-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Patzke, Martin Hans Albert, Brilon, *16.12.1965.