2021-02-01: Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Felix, Kasel, *04.01.1997, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Schmitz, Markus, Kasel, *19.10.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schmitz, Hildegard, Trier, *15.08.1929.
2022-03-16: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Schmitz, Felix, Trier, *04.01.1997, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.