2014-06-17: Die Gesellschafterversammlung vom 25.4.2014 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) 2 (Gegenstand des Unternehmens) 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Sangerhausen. Neuer Gegenstand: Herstellung von Möbeln, Profilleisten und Innenausbau sowie Transportleistungen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Liebing, Rita, Sangerhausen OT Wippra, *01.03.1951.
2018-08-10: Bestellt: Geschäftsführer: Pille, Karsten, Sangerhausen, *21.01.1959; Rabe, Markus, Südharz OT Breitungen, *17.05.1985, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Liebing, Rolf, Wippra.
2021-09-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pille, Karsten, Sangerhausen, *21.01.1959. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Rabe, Markus, Sangerhausen, *17.05.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Pille, Karsten, Sangerhausen, *21.01.1959.