2005-01-13: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2004 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.177,03 EUR auf 129.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: §§ 4 (Stammkapital) und 8 (Vertretungsregelung). Geändert, nun Geschäftsführer: Wassermann, Martin, Memmingen, *27.03.1924, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Geschäftsführer: Wassermann, Herbert, Memmingen, *22.04.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wassermann, Luise, Memmingen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der Bundesanzeiger.
2005-06-16: Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Wassermann, Herbert, Memmingen, *22.04.1953, einzelvertretungsberechtigt.
2011-02-24: Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2011 hat die Änderung der §§ 8 (Vertretung der Gesellschaft) und 19 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wassermann, Martin, Memmingen, *27.03.1924; Wassermann, Herbert, Memmingen, *22.04.1953. Bestellt: Geschäftsführer: Dutli, Philipp, Zürich (Schweiz), *16.01.1978, einzelvertretungsberechtigt.
2011-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2011 hat die Änderung des § 5 (Gesellschafterstämme) der Satzung beschlossen.
2018-04-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fischbach, Klaus Ulf, Memmingen, *02.12.1967.