2017-01-03: Firma: aptus 1142. GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Torstraße 138, 10119 Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Neukamp, Felix Ernst, *08.07.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 08.12.2016
2017-01-10: Firma: Möbelfreude Vertriebs GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Zehdenicker Straße 21, 10119 Berlin; Gegenstand: Der Betrieb einer Online-Plattform sowie von "Offline"-Shops bzw. Geschäften, insbesondere für den Vertrieb und den Verkauf von Artikeln in den Bereichen Schlafen, Wohnen und Freizeit. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubsnispflichtige Tätigkeit. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Neukamp, Felix Ernst; Geschäftsführer: 2.
Weiss, Sascha, *02.09.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.12.2016 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2017-01-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Mauerstraße 8, 33602 Bielefeld
2017-01-12: Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: zur Schreibweise des Familiennamens: Geschäftsführer: Weiß, Sascha, *02.09.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Weiß, Sascha; Geschäftsführer: 3.
Becker, Christian, *06.01.1965, Mainz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-09-12: Geschäftsführer: 4.
Müller, Frank, *29.07.1963, Stadecken-Elshein; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Becker, Christian
2018-02-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ritterstraße 19, 33602 Bielefeld
2018-06-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Müller, Frank; Geschäftsführer: 5.
Stietzel, Sebastian, *07.05.1980, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-04-11: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Gormannstraße 22, 10119 Berlin
2020-05-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Stietzel, Sebastian; Geschäftsführer: 6.
Mitterlechner, Kai, *09.07.1972, Wien/Österreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Mitterlechner, Kai; Geschäftsführer: 7.
Dr. Wagner, Robert, *01.12.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen