2010-12-06: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Poststraße 30, 77728 Oppenau. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Huber, Martin, Oppenau, *26.07.1969; Roth, Michael, Oppenau, *26.09.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Hodapp, Walter, Kaufmann, Oppenau.
2014-07-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Huber, Martin, Oppenau, *26.07.1969.