2005-07-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.05.2005. Gegenstand: Das Betreiben von Unternehmen der Gastronomiebranche und alle damit verbundenen artverwandten Geschäfte, soweit sie nicht erlaubnispflichtig sind. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführergemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Geschäftsführer: Ahrens, Dietrich, Hamburg, *16.09.1969; Ahrens, Helga, Osnabrück, *21.07.1938; Dreier, Sandra, Hamburg, *06.05.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-09-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Ahrens, Dietrich, Hamburg, *16.09.1969; Dreier, Sandra, Hamburg, *06.05.1974.
2010-09-07: Geschäftsanschrift: Spichernstraße 53, 40476 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Ahrens, Helga, Osnabrück, *21.07.1938. Bestellt als Geschäftsführer: Ahrens, Dietrich, Düsseldorf, *16.09.1969.
2014-09-02: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Ahrens, Dietrich, Düsseldorf, *16.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.