2016-02-12: d.OPf.. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Uschold, Elisabeth, geb. Zinnbauer, kaufm. Angestellte, Teunz. Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Johann, Neustadt a.d. Waldnaab, *15.07.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-22: d.OPf.. Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2016 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Stammkapital auf Euro umgestellt und erhöht: Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.