2005-01-25: Die Gesellschafterversammlung hat am 27.12.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zuändern. 52.000,00 EUR.
2007-05-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Reichel, Erhard, Hamm, *30.08.1958.
2007-07-09: Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Änderung des § 3 a (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Neue Firma: Mödder & Partner Vermögensverwaltungs GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann Mödder, Jochen, Hamm.
2008-01-24: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), 11 (Einziehung, Abtretung) und 12 (Abfindungsregelung) beschlossen.
2018-07-31: Änderung zur Geschäftsanschrift: Westenwall 4, 59065 Hamm.