2010-02-15: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Olliges, Ludmilla, Lorup, *25.06.1936, vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem persönlich haftenden Gesellschafter Fa. Möhlenkamp Verwaltungs GmbH.
2019-07-16: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Olliges, Ludmilla, Lorup, *25.06.1936. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Brake, Dieter, Lorup, *07.04.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin Firma Möhlenkamp Verwaltungs GmbH.