2008-03-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Möhlmann, Bernhard, Lohne, *14.04.1962.
2019-01-18: Bestellt als Geschäftsführer: Behrens, Arne, Damme, *14.12.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.