2007-04-18: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Stammeinlagen) und 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
2007-07-10: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtrats) der Satzung beschlossen.
2008-01-02: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2008-04-16: Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2008 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
2008-08-06: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2009-11-18: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2009-11-18: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2009 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Haager Str. 5, 81671 München.
2010-08-11: Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2010 hat die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 8 (Aufsichtsrat) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2012-02-15: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kobald, Norbert, München, *01.12.1968.
2012-07-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Steyrer, Helmut, München, *26.09.1947. Bestellt: Geschäftsführer: Millauer, Ulf, München, *21.01.1965. Prokura erloschen: Dr. Hohenester, Michael, Oberhaching, *30.01.1948. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2012-11-07: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2014-08-02: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2017-01-03: Die Gesellschaft hat am 12.12.2016 mit der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 7687) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 09.12.2016 zugestimmt.
2017-02-23: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2019-05-16: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Amlong, Christian, München, *11.07.1976; Peter, Gerda, Regensburg, *03.12.1964, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-16: V Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurden zwei Listen der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2020-07-24: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.