2013-07-17: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2013-12-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Büttner, Reinhard, München, *07.08.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Albrecht, Werner, München, *30.08.1961. Der mit der Stadtwerke München GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 121920 ) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30.10.2001 ist durch Vertrag vom 09.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2013 hat zugestimmt.
2014-05-16: Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2014 hat die Änderung der §§ 7 (Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und 8 (Vorsitz im Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
2014-08-01: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2015-07-10: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2015-10-09: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2017-06-27: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2018-08-29: Bestellt: Geschäftsführer: Löser, Matthias, Dresden, *17.05.1960. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Paul, Raimund, München, *05.12.1959. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2018-11-13: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2020-03-17: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2020-04-18: Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2020 hat die Änderung des § 10 (Aufsichtsratssitzungen) der Satzung beschlossen.
2021-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2021 hat die Änderung des § 7 (Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
2021-04-21: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.