2016-05-31: Bestellt als Geschäftsführer: Weidmann, Bettina, Stuttgart, *08.07.1979, einzelvertretungsberechtigt.
2017-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Weidmann, Andreas, Stuttgart, *23.06.1968.
2018-05-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Weidmann, Bettina, Stuttgart, *08.07.1979.
2021-09-20: Bestellt als Geschäftsführer: Weidmann, Andreas, Stuttgart, *23.06.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.