2022-02-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Arntz, Lothar Matthias, Heinsberg, *26.08.1956. Bestellt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Arntz, Bernd, Heinsberg, *15.07.1960 und Arntz, Thomas, Heinsberg, *05.10.1997 .