2007-04-20: Prokura: 1. Jahn, Ulrike, *07.01.1977, Potsdam; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2007-11-20: Geschäftsführer:; 2. Mende, Marcus, *01.11.1950, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-01-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Jahn, Ulrike.
2012-05-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 61, 10707 Berlin.
2022-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Mende, Marcus; Geschäftsführer: 3.
Wilwand, Anika, *27.07.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2022-03-01: Prokura: 4.
Mende, Marcus, *01.11.1950, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2022-03-16: Prokura: Die Eintragung zu Nr. 3: Wilwand, Anika; ist von Amts wegen gelöscht.