2006-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Bierekofen, Marco. Bestellt als Geschäftsführer: Bierekofen, Manfred Bernhard, Rösrath, *14.03.1936, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-04-28: Geschäftsanschrift: Hanns-Martin-Schleyer-Straße 19, 51503 Rösrath. Nicht mehr Geschäftsführer: Bierekofen, Manfred Bernhard, Rösrath, *14.03.1936. Bestellt als Geschäftsführer: Bierekofen, Martha Gisela, Rösrath, *10.12.1934 und Bierekofen, Marco Peter, Rösrath, *03.04.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Bierekofen, Martha Gisela, Rösrath, *10.12.1934.
2019-04-04: Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 01.04.2019 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.