2008-01-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 31.07.1997 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 20.08.2004. Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1, 3, 6, und 17 beschlossen. § 21 wurde ersatzlos gestrichen und § 22 wurde zu § 21. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 350.000,00 EUR erhöht. Der Sitz ist von Chemnitz (Amtsgericht Chemnitz HRB 19474) nach Stuttgart verlegt. Gegenstand: Die Entwicklung und der Vertrieb von Computer Soft- und Hardware sowie die Beratung auf allen Gebieten der EDV-Anwendung und der damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Stammkapital nun: 350.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bosch, Gerhard, Winnenden, *09.04.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Eßer, Hans-Paul, Dormagen, *12.03.1960. Einzelprokura: Eßer, Hans-Paul, Dormagen, *12.03.1960.
2010-01-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Achatz, Torsten, Gornau, *19.08.1965; Dürr, Martin, Freudenstadt, *04.03.1973; Mayer, Irmgard, geb. Schied, Oberboihingen, *26.02.1957.
2021-01-22: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Abtretung, Belastung und Teilung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2021-07-26: Bestellt als Geschäftsführer: Dürr, Martin, Stuttgart, *04.03.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dürr, Martin, Freudenstadt, *04.03.1973.
2021-11-03: Bestellt als Geschäftsführer: Hundt, Leif-Birger Marvin, Großhansdorf, *05.07.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bosch, Gerhard, Winnenden, *09.04.1946.