2009-10-23: Geschäftsanschrift: Moislinger Allee 53-55, 23558 Lübeck. Nicht mehr Prokurist: 1. Hoffmann, Lars.
2015-01-26: Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Ergänzung der Vertretungsbefugnis; Geschäftsführer: Kaack, Norbert; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 2. Kanurski, Roland, *07.05.1975, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2019-09-23: Prokura: 3. Nobel, Lars, *01.03.1980, Groß Sarau; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-10-06: Änderung zu Nr. 3: Berichtigung des Geburtsdatums; Nobel, Lars, *24.06.1985, Groß Sarau; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen