2010-04-01: (Betrieb für Betonstahlverlegearbeiten (Eisenflechten), Ausführung von zulassungsfreien und handwerksähnlichen Leistungen im Bereich Bauwesen, sowie Handel mit Baumaterial).Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Carl-Maria-von-Weber-Allee 51 b, 01558 Großenhain. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Winter-Muratovic, Heike, Nauwalde OT Schweinfurth, *11.02.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-23: Familienname geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Winter, Heike, Nauwalde OT Schweinfurth, *11.02.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-28: Wohnort geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Winter, Heike, Gröditz, *11.02.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gawer, Gerald, Nauwalde OT Schweinfurth, *08.09.1965.