2008-04-18: MARBOS GmbH & Co. KG, Dortmund (Kressenweg 15, 44327 Dortmund, Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Sanierungssystemen für dieInstandsetzung und Restaurierung von Bauwerken sowie der Handel mitSpezialbaustoffen.). Kommanditgesellschaft. Nach Firmenänderung: MARBOS GmbH & Co. KG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: MARBOS Verwaltungsgesellschaft mbH, Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 21133), mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-10-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Günzel, Stefan, Dettelbach, *16.12.1965.
2010-04-16: Prokura erloschen: Günzel, Stefan, Dettelbach, *16.12.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Oberkoxholt, Marco, Wülfrath, *18.01.1973.
2012-03-28: Nach Berichtigung der Postleitzahl Geschäftsanschrift: Kressenweg 15, 44379 Dortmund. Prokura erloschen: Oberkoxholt, Marco, Wülfrath, *18.01.1973.
2020-09-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ing. Buchholz, Jörn, Hilter, *20.04.1978.
2022-06-27: Prokura erloschen: Dr. Ing. Buchholz, Jörn, Hilter, *20.04.1978.