2012-12-27: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 125 A, 10711 Berlin.
2021-08-25: Prokura: 1.
Petter, Johannes, *20.09.1995, Rangsdorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2021-11-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Struck, Florian; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Neumann, Dietmar; Geschäftsführer: 4.
Lehmann, Daniel, *15.09.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-02-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Uhlandstraße 28, 10719 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Lehmann, Daniel; Geschäftsführer: 5.
Petter, Johannes, *20.09.1995, Rangsdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Petter, Johannes; 2.
Siemon, Michael, *28.07.1984, Berlin; Einzelprokura
2022-06-30: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 20.05.2022 mit der MRG Beteiligungsgesellschaft UG , vormals firmierend unter MAREGA UG , mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 232458 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 20.05.2022 zugestimmt hat.