2007-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmoll, Angela Anna Berta, geb. Bau. Nicht mehr Geschäftsführer: Seegers-Hügen, Heidi. Jetzt Geschäftsführer: Schoof, Volker, *24.07.1967, List/Sylt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2009-06-04: Geschäftsanschrift geändert..
2011-07-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schoof, Volker; Geschäftsführer: 4. Fritschler, Marc Wolfgang, *15.02.1974, Sylt/Westerland; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.