2009-03-17: Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 2, 71566 Althütte. Nicht mehr Geschäftsführer: Kurz, Günther, Mechaniker, Remshalden.
2009-03-17: Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 2, 71566 Althütte. Nicht mehr Geschäftsführer: Kurz, Günther, Mechaniker, Remshalden.
2009-03-17: Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 2, 71566 Althütte. Nicht mehr Geschäftsführer: Kurz, Günther, Mechaniker, Remshalden.
2013-04-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Hornung, Gerhard, Mechanikermeister, Althütte.
2014-02-24: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Hornung, Sylvia, Althütte, *29.09.1958; Zeleny, Monika, Rudersberg, *28.06.1951. Nicht mehr Geschäftsführer, bestellt als Liquidator: Hertle, Ronny, Berglen, *02.10.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Zeleny, Günter, Maschinenbautechniker, Rudersberg. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2016-05-13: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.