2007-07-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.05.2007. Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Ebadollahi-Walter, Saied, Leimen, *11.08.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: SE Cars GmbH. Gegenstand geändert; nun: Der Handel mit neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen.
2010-11-12: Neue Geschäftsanschrift: Comeniusstraße 41, 69181 Leimen.
2013-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde insbesondere die Firma und der Gegenstand des Unternehmens geändert sowie der Sitz nach Mannheim verlegt. Firma geändert; nun: MAZY GmbH. Sitz verlegt; nun: Mannheim. Neue Geschäftsanschrift: Markircher Straße 14 - 16, 68229 Mannheim. Gegenstand geändert; nun: Die technische Planung und Durchführung von Veranstaltungen aller Art sowie die Entwicklung und Herstellung von interaktiven Medieninstallationen. Bestellt als Geschäftsführer: Curths, Martin Dieter, Schönau, *08.03.1960; Traub, Ingo Stephan Alexander, Mannheim, *25.11.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ebadollahi-Walter, Saied, Leimen, *11.08.1960.
2014-01-21: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlage), 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 6 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 37.500,00 EUR erhöht. Bestellt als Geschäftsführer: Gayer, Sven, Schriesheim, *16.05.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-20: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Schriesheim. Neue Geschäftsanschrift: Heidelberger Straße 46, 69198 Schriesheim.
2018-08-17: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Kuhn, Nikolas Johannes, Ladenburg, *09.04.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gayer, Sven, Schriesheim, *16.05.1976.
2022-01-27: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Kuhn, Nikolas Johannes, Ladenburg, *09.04.1979; Traub, Ingo Stephan Alexander, Ladenburg, *25.11.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Curths, Martin Dieter, Schönau, *08.03.1960; Kuhn, Nikolas Johannes, Ladenburg, *09.04.1979; Traub, Ingo Stephan Alexander, Ladenburg, *25.11.1979. Die Gesellschaft ist aufgelöst.