2013-05-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Dommach, Peter, Olsberg, *15.11.1957.
2013-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Änderung der Firma sowie des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Hans-Körling-Straße 10, 59939 Olsberg. Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung sowie Vertretung bei Kommanditgesellschaften als Komplementär-GmbH, insbesondere bei der MBD Montagebau Bialowons GmbH & Co. KG.
2020-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Bialowons, Horst, Olsberg, *22.09.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Mengeringhausen, Daniel, Olsberg, *11.04.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.