2014-10-17: (Wirtschafts- und Unternehmensberatung für Unternehmen und andere Selbstständige, Finanzanlagenvermittlung nach § 34 f GewO, Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen i. S. des § 34 c GewO.). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Prager Straße 60, 04317 Leipzig . Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Sopper, Elke, Dietzenbach, *08.06.1952, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-14: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Sopper, Elke, Dietzenbach, *08.06.1952. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Sopper, Marko, Krostitz, *05.03.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.