2017-01-19: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Karl-Kunger-Straße 7, 12435 Berlin
2019-04-01: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Albrechtstraße 53 A, 12167 Berlin
2021-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Catay, Mehmet Ali; Geschäftsführer: 2.
Kara, Cem, *01.08.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen