2007-11-29: Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2007 hat die Änderung der §§ 3, 6, 7 und 15 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2012-07-05: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2012 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Bestellt: Geschäftsführer: Ramm, Norbert, Leipzig, *17.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Rullmann, Gerd Dieter, Leipzig, *23.03.1953.
2019-08-30: Änderung der Geschäftsanschrift: Riemannstraße 56, 04107 Leipzig.