2013-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Beckmann, Uwe, Bad Iburg, *15.06.1964.
2020-07-02: Bestellt als Geschäftsführer: Burmester, Torsten, Warmsen, *22.07.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Riechmann, Karl-Heinz, Minden, *10.01.1957.