2006-03-10: Änderung zu Nr. 1; Geschäftsführer:; Dr. Ing. Dolling, Uwe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; Pippig, Achim, *25.03.1948, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Pippig, Achim.
2012-06-28: Gegenstand: Die Planung, Projektierung und Projektsteuerung von komplexen Um-, Aus- und Neubauten sowie von Teilen davon; insbesondere Sanierung, Modernisierung und Rekonstruktion einschließlich der Innengestaltung, sowie Entwicklung und Fertigung von Strahlenschutzkomponenten. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand).
2012-08-30: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Pippig, Achim.
2019-07-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Oderbruchstraße 10, 10369 Berlin