2010-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Krauß, Sven-Olaf; Geschäftsführer: 3. Haubrich, Michael, *28.01.1978, Düsseldorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Tributh, Dietmar, *09.07.1963, Rauen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2019-07-04: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Haubrich, Michael; Geschäftsführer: 5.
Rolink, Christoph, *08.11.1968, Korschenbroich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2020-01-08: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Tributh, Dietmar; Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Heilig, Kristin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2020-06-04: Name der Firma: MEDIMAX Electronic Frankfurt/Oder GmbH; Gegenstand: Der Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere der Handel mit Gegenständen der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Elektrogeräten, Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia und entsprechendem Zubehör sowie die Vermarktung von Diensten und Versicherungen in den vorstehend aufgeführten Bereichen, des Weiteren die Vermarktung von Strom, Gas und Wasser sowie die Verwaltung eigener Vermögenswerte; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.10.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 Abs. 1 (Firma), in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), in § 4 (Stammkapital) und in § 5 (Geschäftsführung).
2021-10-15: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Rolink, Christoph; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.10.2021 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.