2013-01-22: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Dipl.Ingenieur Tillig, Thomas, Mönchengladbach, *15.05.1964.
2014-11-24: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat die Sitzverlegung von Viersen nach Mönchengladbach und mit ihr die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Karstraße 31, 41068 Mönchengladbach. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Tillig, Thomas, Mönchengladbach, *15.05.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2022-05-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaldenkirchener Straße 4, 41063 Mönchengladbach. Nicht mehr Geschäftsführer: Tillig, Thomas, Mönchengladbach, *15.05.1964.