2008-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Melzer, Rainer, Konstrukteur, Schwelm; Melzer, Roland, Konstrukteur, Schwelm. Bestellt als Geschäftsführer: Melzer, Arndt, Gevelsberg, *08.07.1967; Melzer, Alexander, Ennepetal, *09.08.1969; Ryppa-Melzer, Andrea, Schwelm, *31.03.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-09: Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-12-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Melzer, Alexander, Ennepetal, *09.08.1969.
2020-05-13: Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Melzer, Arndt, Wuppertal, *08.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.