2015-07-10: Die Hauptversammlung vom 29.06.2015 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Inning am Ammersee, Landkreis Starnberg. Geschäftsanschrift: Wildmoos 7, 82266 Inning am Ammersee. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Löffler, Florian, Grafrath, *04.08.1976, einzelvertretungsberechtigt.
2015-09-02: Ausgeschieden: Vorstand: Löffler, Kurt, Schöngeising, *23.06.1948. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-07-28: Die Hauptversammlung vom 19.02.2021 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Betreiben einer Agentur insbesondere für die Bereiche Medienarbeit, soziale Medien, Unternehmenskommunikation und Werbung. Ausgeschieden: Vorstand: Bach, Rudolf, Gröbenzell, *03.11.1955. Personendaten und Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Löffler, Florian, Windach, *04.08.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.