2016-09-09: Einzelkauffrau. Die Niederlassung ist von München (Amtsgericht München HRA 105669) nach Dossenheim verlegt. Firma geändert; bisher: "Institut Regine Sabe e.K."; nun: Niederlassung verlegt; nun: Geschäftsanschrift: Buchenweg 24, 69221 Dossenheim. Nicht mehr Inhaber: Sabe, Erika Regine, München, *21.03.1948. Nun Inhaber: Göhler, Adelheid Ria, geb. Rabe, Dossenheim, *02.02.1959. Die Haftung des Erwerbers für die im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers sowie der Übergang der in dem Betrieb begründeten Forderungen auf den Erwerber sind ausgeschlossen.
2017-07-05: Firma geändert; nun: Ria Goehler e.K.
2017-07-25: Neuer Inhaber: Göhler, Martin, Dossenheim, *18.09.1961. Nicht mehr: Inhaber: Göhler, Adelheid Ria, geb. Rabe, Dossenheim, *02.02.1959. Das Handelsgeschäft ist mit dem Recht zur Fortführung der Firma übergegangen auf Göhler, Martin, Dossenheim, *18.09.1961. Der Übergang der im Geschäftsbetrieb der früheren Inhaberin Ria Göhler begründeten Forderungen und die Haftung für die im Betrieb der früheren Inhaberin begründeten Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen.
2021-12-13: Firma geändert; nun: MG Coaching & Consulting e.K.