2020-02-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.12.2019. Geschäftsanschrift: Am Hochbehälter 5, 74744 Ahorn. Gegenstand: Geschäftsleitende Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland und die Erbringung von Dienstleistungen für diese Gesellschaften. Die Gesellschaft darf Planungs- und Beratungsleistungen für die Metallbe- und verarbeitung, sowie die Verleihung / Vermietung von beweglichen und unbeweglichen Anlagegütern und damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen erbringen. Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Hösker, Monika, geb. Ebrecht, Ahorn, *28.09.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-24: Bestellt als Geschäftsführer: Hösker, Mathias Bodo, Ahorn, *20.03.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hösker, Monika, geb. Ebrecht, Ahorn, *28.09.1971.