2009-05-05: Geschäftsanschrift: Kauthstrasse 10, 65239 Hochheim am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Heider, Doris Ingrid, Hochheim am Main, *04.10.1963.
2010-04-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Heider, Oswin, Hochheim am Main, *18.12.1963. Bestellt als Geschäftsführerin: Heider, Doris, Hochheim am Main, *04.10.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-22: Nicht mehr Geschäftsführerin: Heider, Doris, Hochheim am Main, *04.10.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Heider, Ortwin, Hochheim, *08.09.1941, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-19: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 15, 65239 Hochheim am Main.
2016-11-30: Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Wiesbaden beschlossen. Neuer Sitz: Wiesbaden. Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 48, 65185 Wiesbaden. Nicht mehr Geschäftsführer: Heider, Ortwin, Hochheim, *08.09.1941. Bestellt als Geschäftsführer: Heider, Oswin, Mainz, *18.12.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.