2014-12-02: Bestellt als Geschäftsführer: Bockelmann, Jens, Hamburg, *09.09.1966, einzelvertretungsberechtigt. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Prehn, Erwin, Hermannsburg, *22.12.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bockelmann, Jens, Hamburg, *09.09.1966.
2016-03-23: Sitz von Amts wegen berichtigt, nun: Südheide OT Hermannsburg. Berichtigung von Amts wegen zur: Geschäftsanschrift: Harmsstr. 6, 29320 Südheide OT Hermannsburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Prehn, Erwin, Hermannsburg, *22.12.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Rönsch, Axel, Sülfeld, *21.05.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2016-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Rönsch, Axel, Sülfeld, *21.05.1971.
2021-09-30: Bestellt als Geschäftsführer: Wedemeier, Torsten, Norderstedt, *24.01.1965.