2011-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und § 9 Abs. 3 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Geschäftsanschrift: Bahnweg 2, 30880 Laatzen. 76.698,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Sachweh, Manfred, Kaufmann, Burgdorf. Bestellt als Geschäftsführer: Hennigs, Harald, Kfz-Meister, Uetze, *25.04.1953; Schatte, Frank, Laatzen, *15.11.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2012-01-18: Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Schatte, Frank, Laatzen, *15.11.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsberechtigung sowie personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Hennigs, Harald, Uetze, *25.04.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Schatte, Frank, Laatzen, *15.11.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Atalay, Aziz, Hannover, *30.08.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Hennigs, Harald, Uetze, *25.04.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Fechner, Gerrit, Garbsen, *29.05.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-19: Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2021 hat eine vollständige Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurde die Änderung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma, in § 3 (vormals § 2, Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, in § 5 (Vertretung, Geschäftsführung) sowie in § 12 (vormals § 10, Dauer der Gesellschaft - Geschäftsjahr) beschlossen. Neue Firma: MHI Motoren Handels- und Instandsetzungs GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Handel und die Instandsetzung von Verbrennungsmotoren sowie die Reparatur von Kraftfahrzeugen.