2008-12-22: N..Geschäftsanschrift: Schloßstr. 12, 71691 Freiberg a.N. Bestellt als Geschäftsführer: Dettke, Frank, Seelze, *16.02.1963. Nicht mehr Geschäftsführer: Mieschke, Lutz, Ettlingen, *16.03.1965.
2010-06-29: N..Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 ( Geschäftsjahr, Jahresabschluss ) beschlossen. Aus technischen Gründen neu vorgetragen : Freiberg am Neckar. Aus technischen Gründen neu vorgetragen : Geschäftsanschrift: Schloßstraße 12, 71691 Freiberg am Neckar.
2011-04-04: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 ( Gesellschafterausschuss ) beschlossen.
2013-01-02: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ludwigsburg. Neue Geschäftsanschrift: Königsallee 49, 71638 Ludwigsburg.
2013-10-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dettke, Frank, Seelze, *16.02.1963.
2015-04-08: Bestellt als Geschäftsführer: Zimmermann, Marc Oliver, Waiblingen, *19.02.1969.
2015-11-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Joos, Christoph Mathias, Stuttgart, *23.06.1965; Sagkob, Christiane, Ludwigsburg, *02.03.1966.
2016-07-11: Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen.
2016-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 beschlossen. Firma geändert; nun: MHP Management- und IT-Beratung GmbH.
2019-01-15: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Zimmermann, Marc Oliver, Stuttgart, *19.02.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barth, Andreas, Heidelberg, *14.08.1961; Dr. Hirning, Andreas, Braunschweig, *06.07.1972; Dr. Kirchler, Markus, Stuttgart, *19.01.1969; Wambach, Markus, Nürnberg, *14.03.1970. Prokura erloschen: Saur, Stefan, Karlsdorf, *21.10.1965.
2019-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Management-Beratung sowie im Bereich der Wirtschafts- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung, Schulung, Verkauf von Hard- und Software, Herstellung von Produkten jeder Art. Ferner zählen zum Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft auch die Anmietung und Weitervermietung von Gewerbeimmobilien und -flächen, soweit die Anmietung und Weitervermietung im Zusammenhang mit den in Satz 1 genannten Tätigkeiten steht.
2020-03-30: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dr. Hofmann, Ralf, Heilbronn, *19.05.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Joos, Christoph Mathias, Stuttgart, *23.06.1965.
2021-02-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Oswald, Oliver-Maria, Bietigheim-Bissingen, *16.08.1969.
2021-05-05: Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Management-Beratung sowie im Bereich der Wirtschaft- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung, Schulung, Verkauf von Hard- und Software, Herstellung von Produkten jeder Art. Dazu zählt auch die Übernahme und Erbringung von ausgelagerten Unternehmensaufgaben, -strukturen und -prozessen (Outsourcing) aller Art für andere Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Logistik, Vertrieb und Marketing, Personalwesen, Gebäude- und Fuhrparkmanagement, Finanzen, Beschaffung, Auftragsabwicklung, Reisemanagement sowie IT. Ferner zählen zum Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft auch die Anmietung und Weitervermietung von Gewerbeimmobilien und -flächen, soweit die Anmietung und Weitervermietung im Zusammenhang mit den in Satz 1 genannten Tätigkeiten steht.