2009-08-26: Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Str. 28-30, 85521 Riemerling. Bestellt: Geschäftsführer: Engelhardt, Rolf, München, *24.01.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-10-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zorenböhmer, Jörg, Ottobrunn, *09.12.1965.
2013-06-05: Bestellt: Geschäftsführer: Zorenböhmer, Jörg, Ottobrunn, *09.12.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zorenböhmer, Jörg, Ottobrunn, *09.12.1965.