2022-05-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2022. Geschäftsanschrift: Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart. Gegenstand: Das Halten und Verwalten eigener Vermögenswerte für eigene Rechnung . Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Siegel, Robert, Unterensingen, *16.10.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: MHS Print GmbH. Gegenstand geändert; nun: Der Druck von Zeitungen und zeitungsähnlichen Produkten sowie die Verarbeitung von digitalen Daten samt allen damit zusammenhängenden Hilfs- und Nebengeschäften. Bestellt als Geschäftsführer: Degen, Johannes, Ebern, *14.04.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Siegel, Robert, Unterensingen, *16.10.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schellenberg, Anke, Radolfzell, *27.03.1966; Wahlmeyer, Ralf, Esslingen am Neckar, *04.11.1972.
2022-07-05: Personenbezogene Daten geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schellenberger, Anke, geb. Fritzges, Radolfzell, *27.03.1966.