2019-04-10: Geschäftsanschrift: Alte Dorfstraße 7, 25999 Kampen/Sylt; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Stütz, Monika, geb. Wilkesmann; Geschäftsführer: 2. Michels, Regine, *04.12.1971, Keitum/Sylt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2019-05-27: Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: nunmehr: MICHELS Village Hotelbetriebsgesellschaft mbH Zweigniederlassung Berlin
10623 Berlin
Fasanenstraße 5, 10623 Berlin.
2019-05-27: Name der Firma: MICHELS Village Hotelbetriebsgesellschaft mbH; Zweigniederlassung errichtet: 1. MICHELS Village Hotelbetriebsgesellschaft mbH Zweigniederlassung Berlin 10623 Berlin
Fasanenstraße 5, 10623 Berlon; Prokura: 1. Heitzer, Thomas, *24.10.1967, Lutherstadt Eisleben; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2019 ist die Firma (§ 1 des Gesellschaftsvertrags) geändert worden.
2020-07-27: Nicht mehr Prokurist: 1. Heitzer, Thomas.
2020-09-14: Prokura: 2. Oetting, Christian Max Nikolaus, *22.12.1977, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.