2006-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer:Teetz, Ulrich. Bestellt als Geschäftsführer: Wolter, Brigitte, Kürten, *27.12.1934, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-05-13: Geschäftsanschrift: Jan-Wellem-Straße 50, 51789 Lindlar. Nicht mehr Geschäftsführer: Wolter, Brigitte, Kürten, *27.12.1934. Bestellt als Geschäftsführer: Poll, Anja, Kürten, *11.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-27: Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2019 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 99.435,41 auf EUR 125.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern. Weiterhin wurde § 9 geändert.