2005-05-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2005 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma (bisher Michel-Institut München Unternehmensberatung GmbH), Sitz (bisher München, Amtsgericht München HRB 120929 ) und Gegenstand. Gegenstand des Unternehmens: Unternehmensberatungsgeschäfte und Schulungen jeder Art sowie Finanzberatungsgeschäfte aller Art. Stammkapital: 50.000,00 DEM. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Ratzmann, Bernhard, Rattelsdorf, *25.07.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Geppert, Andreas, Poing, *08.02.1962. Prokura erloschen: Haas, Klaus, Tegernsee, *28.01.1965. Prokura erloschen: Dr. Schad, Michael, Ochsenfurt, *03.06.1964. Prokura erloschen: Merzbacher, Anita, Rattelsdorf-Ebing, *28.12.1968.
2005-05-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2005 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma (bisher Michel-Institut München Unternehmensberatung GmbH), Sitz (bisher München, Amtsgericht München HRB 120929 ) und Gegenstand. Gegenstand des Unternehmens: Unternehmensberatungsgeschäfte und Schulungen jeder Art sowie Finanzberatungsgeschäfte aller Art. Stammkapital: 50.000,00 DEM. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Ratzmann, Bernhard, Rattelsdorf, *25.07.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Geppert, Andreas, Poing, *08.02.1962. Prokura erloschen: Haas, Klaus, Tegernsee, *28.01.1965. Prokura erloschen: Dr. Schad, Michael, Ochsenfurt, *03.06.1964. Prokura erloschen: Merzbacher, Anita, Rattelsdorf-Ebing, *28.12.1968.