2006-06-20: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2006 ist der Sitz der Gesellschaft nach Ludwigsfelde verlegt und die Satzung geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz) und § 3 (Bekanntmachungen).
2009-06-23: Inländische Geschäftsanschrift lautet: Seestraße 35, 14974 Ludwigsfelde. Nicht mehr Prokurist: Kuhl, Arno Alois. Prokura: Strobach, Heinz-Joachim, *13.04.1950, Ludwigsfelde; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-01-31: als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde beim Handelsregister hinterlegt
2015-01-28: Nicht mehr Vorstand: Hilgers, Günter; Vorstand: Ruback, Karl-Heinz, *31.05.1955, Schöneiche; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-01-28: als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde bei dem Handelsregister eingereicht
2017-01-12: inländische Geschäftsanschrift: Ziegelfichtenweg 44, 14974 Ludwigsfelde OT Siethen