2007-03-26: Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Norbert, Kernen im Remstal, *30.05.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mademlis, Joannis, Schwaikheim, *06.11.1962.
2015-07-20: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 , § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 13 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Leinfelden-Echterdingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Heimbrunnenstr. 33, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Marco, Weinstadt, *15.07.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Norbert, Kernen im Remstal, *30.05.1959.
2019-03-20: Einzelprokura: Klein, Norbert, Kernen im Remstal, *30.05.1959.
2019-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. § 6 wurde ersatzlos gestrichen. Die nachfolgenden Paragrafen sind in der Folge in der Nummerierung aufgerückt. § 11 (Bewertung von Geschäftsanteilen und Abfindung), ehemals § 12, wurde geändert.
2020-07-15: Mit der "Bavaria-Automaten-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung", Augsburg wurde am 30.06.2020 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am selben Tag zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.