2007-09-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2007 mit Nachtrag vom 15.08.2007. Gegenstand des Unternehmens: Planung und Beratung auf dem Gebiet der technischen Gebäudeausrüstung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Glaser, André, Jena, *11.12.1968; Noack, Lutz, Berlin, *13.08.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-14: Bestellt: Geschäftsführer: Glaser, André, Weimar, *11.12.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000,00 EUR auf 27.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 27.000,00 EUR.
2013-08-01: Bestellt: Geschäftsführer: Torsten, Rodeck, Berlin, *22.11.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-03: Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2015 hat die Änderung des § 11 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2016-05-31: Änderung der Geschäftsanschrift: Schützenstraße 21, 04103 Leipzig.
2022-01-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Noack, Lutz, Berlin, *13.08.1966. Änderung des Wohnorts von Amts wegen eingetragen zum Geschäftsführer: Torsten, Rodeck, Mirow, *22.11.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Franke, Volker, Borna, *23.04.1966; Konerding, Knut, Leipzig, *25.01.1965.